更新时间:2022-05-25 21:10
1985年09月至1988年07月在中央广播电视大学学习并毕业。
1988年09月至1991年07月在浙江大学研究生院攻读管理工程研究生,获硕士学位。
1976年08月至1983年10月在深圳市沙井公社务农,历任大队文书、大队长、公社农工商公司经理。
1983年10月至1990年10月在中国宝安集团工作,历任宝安宾馆经理、宝安集团副总经理。
1990年11月至1995年05月历任宝安集团董事总经理、董事局副主席兼总经理。
1995年06月至今任中国宝安集团主席兼总裁。
2000年04月至今兼任中国风险投资有限公司董事长。
2005年12月至2017年12月任民建中央副主席。
曾任民建第六届中央委员、常委,第七、八届中央常委,第八、九、十届中央副主席;第九届全国政协委员,第十、十一届全国政协常委、十二届全国政协常委。
专著有《关于企业发展若干问题的思考》、《来自实践的报告》、《如何实现企业资源增值——创造财富的新视角和方法论》、《道论》,创立《三力系统》(即压力、动力、活力经营管理系统)。